Callejeros; ese gran programa

Yonki:

Yonki enrollao:Aqui podemos ver a un ex-convicto recientemente salido de la carcel y nos cuentas sus experiencias

La famosa del pelo: Que voy a decir que no este escrito ya de eso

Un pique entre vecinas…Lamentable:

Yaaahaaaaa: Un simpatico señor de un pueblo de Albacete que imita cualquier sonido

Puteros sin fronteras: Vaya fiesta que se montan.

Lista de leyendas urbanas, ampliable

  1. Marilyn Manson es el niño de “aquellos maravillosos años”
  2. Steve Urkel se murio por sobredosis
  3. Chupar los chupetes de plastico que coleccionabamos de pequeños daba cancer
  4. Hay un señor vendiendo caramelos con droga a la puerta del colegio
  5. La chica de la curva
  6. Hotmail y Messenger van a cerrar
  7. Si te ligas a una tia que esta muy buena, te drogara y te levantaras con una cicatriz el dia siguiente,se llevara tu higado,riñón,etc
  8. Ricky Martin en “sorpresa sorpresa”, una niña, mermelada y no se que…
  9. Manson se ha operado para quitarse 3 costillas y así chuparse no se que…
  10. El numero que aparece abajo a la derecha en el DNI es el numero de gente que comparte tu nombre y apellidos
  11. Walt Disney esta congelado (criogenizado)
  12. Los seres humanos solo usamos el diez por ciento de nuestro cerebro.
  13. El español quecogió el Balon que fallo Beckham en el penalty de Portugal-Inglaterra lo subasto por 10 millones de euros



Para aprender matematicas

Todos nos sabemos matemáticas por la misma razón: somos perezosos.

Dos metodos para aprender a multiplicar:

1.

2.Multiplicar a la Rusa:

ste método se basa en multiplicar y dividir por dos, y luego hacer
una suma final. Veamos, con un ejemplo, cómo funciona.

Queremos multiplicar 69 por 13, así que escribimos:

69 x 13

Debajo del 69, escribimos su mitad, ignorando el resto de la división:

69 x 13
34

Debajo del 13, escribimos su doble:

69 x 13
34 x 26

Seguimos dividiendo el primer número entre dos (ignorando el resto), y
duplicando el segundo, hasta que el primero alcance el 1:

69 x 13
34 x 26
17 x 52
8 x 104
4 x 208
2 x 416
1 x 832

Ahora, para cada número par de la primera columna, tachamos toda la
fila:

69 x 13
——–
17 x 52
——–
——–
——–
1 x 832

Sumamos entonces los números que quedan en la segunda columna

+ 13
+ 52
+ 832
=====
897

Y ése es el resultado de la multiplicación:

69 x 13 = 897